Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214 b) 325 × 1574 325 × 325 325 × 249 c)

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện
a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214
b) 325 × 1574 325 × 325 325 × 249
c) 312 × 425 + 312 × 574 + 312
d) 175 × 1274 175 × 273 175
Giúp mk với huhu

1 bình luận về “Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214 b) 325 × 1574 325 × 325 325 × 249 c)”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết: 
    ,a) 257 × 432 + 257 ×354 + 257 × 214
    =257 x (432+354+214)
    =257×1000
    = 257000
    b)325 x 1574 325 x 325 325 x 249
    =325x (1574-325-249)
    =325×1000
    =325000
    c) 312 × 425 + 312 × 574 + 312
    =312x(425+312+574)
    =312×1000
    =312000
    d) 175 × 1274 175 × 273 175
    =175x(1274-273-1)
    =175×1000
    =175000
                                          chúc bn hoc tốt!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới