136×5+68×3-68×10-3×68 325×1574-325×325-325×249 TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

136×5+68×3-68×10-3×68

325×1574-325×325-325×249

TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

2 bình luận về “136×5+68×3-68×10-3×68 325×1574-325×325-325×249 TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT”

  1. Giải đáp:
     136xx5+68xx3-68xx10-3xx68
    =(68xx3-3xx68)+(136xx5-48xx10)
    =3xx(68-68)+(136xx5-68xx2xx5)
    =3xx0+5xx(136-68xx2)
    =0+5xx(136-136)
    =5xx0
    =0
    ___________________
    325xx1574-325xx325-325xx249
    =325xx(1574-325-249)
    =325xx(1249-249)
    =325xx1000
    =325000

    Trả lời
  2. 136×5+68×3-68×10-3×68
    = 68 x 2 x 5 + 68 x 3 – 68 x 10 – 3x 68 
    = 68 x 10 + 68 x 3 – 68 x 10 – 3x 68 
    = 68 x (10 + 3-10-3)
    = 68 x 0
    = 0
    325×1574-325×325-325×249
    = 325 x (1574 – 325 – 249 )
    = 325 x 1000
    = 325000 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới