Tính nhanh 350 : 14 + 1050 : 14 ( 1224 x 72 ) : ( 12 x 8 ) Tính giúp mình với ạ

Tính nhanh
350 : 14 + 1050 : 14
( 1224 x 72 ) : ( 12 x 8 )

Tính giúp mình với ạ

2 bình luận về “Tính nhanh 350 : 14 + 1050 : 14 ( 1224 x 72 ) : ( 12 x 8 ) Tính giúp mình với ạ”

  1. 350 : 14 + 1050 : 14
    = (350+1050):14
    =1400:14
    =100
    ————————-
    (1224xx72):(12xx8)
    =88128:96
    =918
    —————————
    918xx(1715:35)
    =918xx49
    =44982
    —————————-
    4369:56-5922:63
    (4369:56)-(5922:63)
    =78 – 94
    =-16
     

    Trả lời
  2. Giải đáp:
    350 : 14 + 1050 : 14
    ( 1224 x 72 ) : ( 12 x 8 )
    918 x ( 1715 : 35 )
    4368 : 56 – 5922 : 63
     bài làm
    350 : 14 + 1050 : 14
    =(350+105):14
    =1400:14
    =100
    ( 1224 x 72 ) : ( 12 x 8 )
    =88128:96
    =918
    918 x ( 1715 : 35 )
    =918×49
    =44982
    4368 : 56 – 5922 : 63
    =78-94
    =-16

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới